KRS 0000241975
NIP6262811027
REGON24024637600000
NazwaGÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GWAREK" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGÓRNICZA MIESZKANIOWA "GWAREK"
Data rejestracji 29 wrz 2005 (19 lat temu) 29 wrz 2005
Data usunięcia 12 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres STRZELCÓW BYTOMSKICH, 127, BYTOM, 41-914, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #6420A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWATOMASZ STANKIEWICZ
Likwidator
2008-07-11
2018-10-31
EWA ZWIERZ
Likwidator
2018-10-31
2020-05-12
HALINA STANKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-09-29
2019-06-10
ANNA CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-29
2019-06-10
JOACHIM MICHALIK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-29
2019-06-10
LUCYNA MROZEK
Członek Organu Nadzoru
2019-06-10
2020-05-12
TERESA BODZAK
Członek Organu Nadzoru
2019-06-10
2020-05-12
MAREK JANUS
Członek Organu Nadzoru
2019-06-10
2020-05-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W RAZIE NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
TOMASZ STANKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-29
2008-07-11
2005-09-29
2008-07-11
GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GWAREK"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie