KRS 0000241690
REGON32007708700000
Nazwa"POL - MEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOL - MEN
Data rejestracji 27 wrz 2005 (19 lat temu) 27 wrz 2005
Data usunięcia 18 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TAMA POMORZAŃSKA, 13, SZCZECIN, 70-030, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWOJCIECH RUDNICKI
Wspólnik
2005-09-27
2007-06-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZISIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
1967-06-07
GÖRAN DAVIDSSON
Wspólnik
2007-06-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
JERZY MICHAŁ KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-10-08
WOJCIECH RUDNICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-27
2007-06-06
1967-06-07
PAWEŁ JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-06
2007-10-08
2005-09-27
2007-06-06
KWIATOWA, 1D, SZCZECIN, 71-045, SZCZECIN, POLSKA
2007-06-06
2007-10-08
WOJSKA POLSKIEGO, 58, SZCZECIN, 70-477, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie