KRS 0000241665
NIP6112554273
REGON02008936100000
NazwaBOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOLMAR
Data rejestracji 27 wrz 2005 (19 lat temu) 27 wrz 2005
Data usunięcia 11 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORCINKA, 3, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #505 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANABOLESŁAW DĘBIŃSKI
Wspólnik
2005-09-27
2006-08-02
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
MARTA ANITA FILIPIUK
Wspólnik
2005-09-27
2020-09-11
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANATOL BUSTOWSKI
Wspólnik
2006-08-02
2010-07-12
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TOMASZ WITOLD JURKIEWICZ
Wspólnik
2010-07-12
2020-09-11
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MARCIN JERZY BUSTOWSKI
Wspólnik
2005-09-27
2010-07-12
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DARIUSZ PAWEŁ WŁODARSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-09-11
2020-09-11
MARCIN JERZY BUSTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-09-27
2010-07-12
DARIUSZ PAWEŁ WŁODARSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-12
2019-11-22
2005-09-27
2019-11-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-27
2019-11-22
BOLMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-27
2019-11-22
MORCINKA, 3, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie