KRS 0000241495
NIP6471024492
REGON24019880300000
NazwaORKIESTRA KWK RYDUŁTOWY-ANNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaORKIESTRA KWK RYDUŁTOWY-ANNA
Data rejestracji 22 wrz 2005 (19 lat temu) 22 wrz 2005
Data usunięcia 16 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres LEONA, 2, RYDUŁTOWY, 44-280, RYDUŁTOWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6471024492
data rejestracji 10 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lut 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9231A DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH DRAMATYCZNYCH I LALKOWYCH #9231B DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH MUZYCZNYCH #9231C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW #9231D DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAKAMIL PIOTR WOLNER
Likwidator
2020-09-23
2021-02-16
ZYGMUNT MATUSZEK
Likwidator
2020-09-23
2021-02-16
MARCIN JAN WOJACZEK
Likwidator
2020-09-23
2021-02-16
ALEKSANDRA SABINA WOLNER
Likwidator
2020-09-23
2021-02-16
JAN WOJACZEK
Likwidator
2020-09-23
2021-02-16
WALDEMAR PIOTR BRZEZINKA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-22
2009-07-20
AURELIA WOJACZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-07-20
2013-03-20
URSZULA THIEL
Członek Organu Nadzoru
2009-07-20
2013-03-20
ANNA TATARA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-20
2017-07-06
JOLANTA MATUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2013-03-20
2021-02-16
ALEKSY ZYGMUNT
Członek Organu Nadzoru
2013-03-20
2021-02-16
KAZIMIERZ PALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-06
2021-02-16
DAMIAN WALDEMAR WARNICKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-22
2009-07-20
ALEKSANDER ANTONI KNURA
Członek Organu Nadzoru
2005-09-22
2009-07-20
TATIANA GABRIELA AMROŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-09-22
2009-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSTOWARZYSZENIE REPREZENTUJE PREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB V-CE PREZES I SEKRETARZ BĄDŹ SKARBNIK.
KATARZYNA JOANNA SUFNER
SEKRETARZ ZARZĄDU
2005-09-22
2009-07-20
ZYGMUNT MATUSZEK
SKARNIK ZARZĄDU
2005-09-22
2020-09-23
JAN MARIAN WOJACZEK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-22
2020-09-23
KAMIL PIOTR WOLNER
V-CE PREZES ZARZĄDU
2005-09-22
2020-09-23
MAGDALENA ALDONA DONGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-22
2009-07-20
PIOTR ADAM SULWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-22
2009-07-20
WŁADYSŁAW TKACZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-22
2009-07-20
2005-09-22
2020-09-23
ORKIESTRA KWK RYDUŁTOWY-ANNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie