KRS 0000241454
NIP6792867521
REGON12010579500000
NazwaXLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaXLA
Data rejestracji 16 wrz 2005 (19 lat temu) 16 wrz 2005
Data usunięcia 24 mar 2017 24 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAMOYSKIEGO, 62, KRAKÓW, 30-523, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5138A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)MARCIN JAMRÓZ
Wspólnik
2005-09-16
2017-03-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
KRZYSZTOF WIĘCŁAW
Wspólnik
2005-09-16
2017-03-24
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500,00 ZŁ
PIOTR GLODT
Wspólnik
2005-09-16
2006-05-31
75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
EWA KLEJBACH
Wspólnik
2005-09-16
2017-03-24
130 (STO TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13000(TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ROBERT MARFIAK
Wspólnik
2006-05-31
2017-03-24
225 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY,ŁĄCZNA WARTOŚĆ 22500 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) DO 5000 (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; B) POWYŻEJ 5000 (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MARCIN JAMRÓZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-16
2006-05-31
ROBERT MARFIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2017-03-24
KRZYSZTOF WIĘCŁAW
PREZES ZARZĄDU
2005-09-16
2006-05-31
KRZYSZTOF WIĘCŁAW
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-31
2017-03-24
PIOTR GLODT
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-16
2006-05-31
2005-09-16
2017-03-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-16
2017-03-24
XLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-16
2017-03-24
ZAMOYSKIEGO, 62, KRAKÓW, 30-523, KRAKÓW, POLSKA
2005-09-16
2017-03-24
5134A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2005-09-16
2017-03-24
5134B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2005-09-16
2017-03-24
5138A - SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
2005-09-16
2017-03-24
5138B - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI
2005-09-16
2017-03-24
5139Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
2005-09-16
2017-03-24
5223Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
2005-09-16
2017-03-24
5225Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
2005-09-16
2017-03-24
5227B - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2005-09-16
2017-03-24
5552Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie