KRS 0000241407
NIP7831607062
REGON30011914000000
NazwaSQ SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaSQ SP. Z O.O. I WSPÓLNICY
Data rejestracji 15 wrz 2005 (19 lat temu) 15 wrz 2005
Data usunięcia 12 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres GÓRNA WILDA, 83 B, POZNAŃ, 61-563, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7831607062
data rejestracji 16 wrz 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7440Z REKLAMA #9231A DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH DRAMATYCZNYCH I LALKOWYCH #9231B DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH MUZYCZNYCH #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #5551Z STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5521Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE #5522Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6110B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMAGDALENA MAJEK
reprezentant
MARCIN PRZEMYSŁAW MAJEK
reprezentant
MAGDALENA MAJEK
Beneficjent
MARCIN PRZEMYSŁAW MAJEK
Beneficjent
Wspólnik
2005-09-15
2023-09-12
30007430200000
BARTOSZ FILIP KACZMAREK
Wspólnik
2005-09-15
2016-02-05
MARCIN PRZEMYSŁAW MAJEK
Wspólnik
2005-09-15
2023-09-12
MAGDALENA MAJEK
Wspólnik
2016-02-05
2023-09-12
MAŁGORZATA MARIA KALIŃSKA
Powiernik
2020-11-16
2023-09-12
MAGDALENA MAJEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
MARCIN PRZEMYSŁAW MAJEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2005-09-15
2023-09-12
30007430200000
2005-09-15
2020-11-16
SQ SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie