KRS 0000241168
NazwaBIURO TURYSTYCZNE "EXPLORERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO TURYSTYCZNE "EXPLORERS"
Data rejestracji 12 wrz 2005 (19 lat temu) 12 wrz 2005
Data usunięcia 30 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SADY ŻOLIBORSKIE, 2, WARSZAWA, 01-770, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5523 USŁUGI KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE #6022 DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNASTANISŁAW WYGANOWSKI
Wspólnik
2005-09-12
2008-01-30
1.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000 ZŁOTYCH
ERWIN DZIKOWICZ
Wspólnik
2005-09-12
2008-01-30
1.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ SERWATKO
Wspólnik
2005-09-12
2008-01-30
1.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.000 ZŁOTYCH
STANISŁAW WYGANOWSKI
Prokurent
2005-09-12
2006-07-24
SAMODZIELNA
MAREK SIWIEC
Likwidator
2006-07-24
2008-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EDWARD JACEK PAŁKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-12
2006-07-24
ERWIN DZIKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-12
2006-07-24
PAWEŁ SERWATKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-12
2006-07-24
2005-09-12
2006-07-24
BIURO TURYSTYCZNE "EXPLORERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-12
2006-04-03
SADY ŻOLIBORSKIE, 2, WARSZAWA, 01-770, WARSZAWA, POLSKA
2006-04-03
2007-02-21
BOGATKI, 10A, WARSZAWA, 02-837, WARSZAWA, POLSKA
2007-02-21
2007-03-23
SADY ŻOLIBOWSKIE, 2, WARSZAWA, 01-770, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie