KRS 0000241107
NIP7393494390
REGON28003699500000
NazwaUNIFIED ASPECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUNIFIED ASPECTS
Data rejestracji 13 wrz 2005 (19 lat temu) 13 wrz 2005
Data usunięcia 15 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRUNWALDZKA, 4A, OLSZTYN, 10-124, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIISV INVEST AS
Wspólnik
2009-06-03
2022-06-15
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.650 ZŁ.
ISV HOLDING AS
Wspólnik
2009-06-03
2015-04-15
334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.700 ZŁ.
ISV FINANS AS
Wspólnik
2009-06-03
2015-12-07
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.650 ZŁ.
BJORN KRISTIAN NESE
Wspólnik
2005-09-13
2022-06-15
1.467 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.350,00ZŁ
VIDAR RASMUSSEN
Wspólnik
2005-09-13
2022-06-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ
JACEK SZOK
Wspólnik
2005-09-13
2006-02-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
BARBARA KRAJEWSKA
Prokurent
2005-09-13
2006-09-19
SAMOISTNA
ROMAN PIOTR RAFAŁ
Prokurent
2006-09-19
2009-01-29
SAMOISTNA
JAKUB KURPIEWSKI
Prokurent
2009-01-29
2011-04-01
PROKURA SAMOISTNA
BJORN KRISTIAN NESE
Likwidator
2021-04-26
2022-06-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK SZOK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-13
2006-02-09
VIDAR RASMUSSEN
PREZES ZARZĄDU
2006-02-09
2009-01-29
BJORN KRISTIAN NESE
PREZES ZARZĄDU
2009-01-29
2021-04-26
BJORN KRISTIAN NESE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-13
2006-09-19
VIDAR RASMUSSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-13
2006-02-09
2005-09-13
2009-01-29
INFINITE INFORMATION SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-29
2021-04-26
UNIFIED ASPECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-13
2006-02-09
PIŁSUDSKIEGO, 58, OLSZTYN, 10-450, OLSZTYN, POLSKA
2006-02-09
2014-01-24
STAROMIEJSKA, 16, OLSZTYN, 10-017, OLSZTYN, POLSKA
2014-01-24
2015-04-15
STARE MIASTO, 24/25, OLSZTYN, 10-026, OLSZTYN, POLSKA
2015-04-15
2017-08-31
UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 15, OLSZTYN, 10-900, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie