KRS 0000241101
NIP9562158165
REGON34007387200000
NazwaKRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ RZECZY EL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ RZECZY EL-TRANS
Data rejestracji 12 wrz 2005 (19 lat temu) 12 wrz 2005
Data usunięcia 22 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUDZIĄDZKA, 46-48, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHADRIANNA BEATA KOTARSKA
Prokurent
2008-09-05
2009-04-24
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH RYSZARD BOSOWICZ
Wspólnik
2005-09-12
2008-09-05
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 500 PLN
JOANNA DOROTA BALEJKO
Wspólnik
2005-09-12
2006-06-09
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 500 PLN
JOANNA BOSOWICZ
Wspólnik
2006-06-09
2008-09-05
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
ELŻBIETA LORENC
Wspólnik
2008-09-05
2017-11-22
100 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ
ZBIGNIEW KOTARSKI
Likwidator
2009-04-24
2017-11-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
WOJCIECH RYSZARD BOSOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2005-09-12
2008-09-05
JOANNA DOROTA BALEJKO
VICE PREZES ZARZĄDU
2005-09-12
2006-06-09
JOANNA BOSOWICZ
VICE PREZES ZARZĄDU
2006-06-09
2008-09-05
ZBIGNIEW KOTARSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-05
2009-04-24
2005-09-12
2008-09-05
"BIURO RACHUNKOWE HOSSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-05
2009-04-24
KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ RZECZY EL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-09-12
2008-09-05
DRZEWIECKIEGO, 10C, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie