KRS 0000240567
NIP6731603383
REGON33058697000000
NazwaSĄSIEDZI-GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSĄSIEDZI-GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Data rejestracji 31 sie 2005 (19 lat temu) 31 sie 2005
Data usunięcia 24 mar 2023 24 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECINEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6731603383
data rejestracji 10 sty 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ ZDZISŁAW BUCHOWSKI
Wspólnik
2005-08-31
2014-10-03
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ
ADRIAN BUCHOWSKI
Wspólnik
2010-12-07
2011-03-11
230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000 ZŁ
AGNIESZKA PIANOWSKA
Wspólnik
2017-06-14
2023-03-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ.
JAROSŁAW ADAM PIANOWSKI
Wspólnik
2017-06-14
2023-03-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ.
RYSZARD ANDRZEJ IŻYCKI
Wspólnik
2005-08-31
2006-02-02
250 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ADRIAN BUCHOWSKI
Wspólnik
2006-02-02
2010-11-03
250 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JAROSŁAW PIANOWSKI
Prokurent
2015-06-12
2016-08-25
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW ADAM PIANOWSKI
Likwidator
2022-04-20
2023-03-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
ANDRZEJ ZDZISŁAW BUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2015-06-12
RYSZARD ANDRZEJ IŻYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2006-02-02
ADRIAN BUCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-02
2015-06-12
ADRIAN BUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-12
2017-05-09
JAROSŁAW ADAM PIANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-04-23
2022-04-20
AGNIESZKA PIANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-05-09
2020-04-23
2005-08-31
2010-07-28
FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ABEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-28
2012-10-17
ADRIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-10-17
2022-04-20
SĄSIEDZI-GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-31
2020-02-18
1 MAJA, 14 A, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie