KRS 0000240427
NIP8733078232
REGON12010031000000
NazwaMEDICNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDICNET
Data rejestracji 31 sie 2005 (19 lat temu) 31 sie 2005
Data usunięcia 21 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 38, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3310 PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #802 DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030 SZKOLNICTWO WYŻSZE #804 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAJACEK JAN KAWECKI
Beneficjent
JACEK JAN KAWECKI
reprezentant
JACEK KAWECKI
Wspólnik
2005-08-31
2021-05-21
950 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 47500 ZŁ
DOMINIK GŁUCH
Wspólnik
2005-08-31
2009-02-26
100 UDZIAŁOW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 5.000 ZŁOTYCH
JACEK JAN KAWECKI
Likwidator
2020-04-21
2021-05-21
JACEK JAN KAWECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK KAWECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2020-04-21
TOMASZ OLSZÓWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2006-08-17
MAGDALENA OSIAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2011-11-14
PIOTR KAWECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-14
2020-04-21
MAREK GŁUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-31
2010-01-25
2005-08-31
2020-04-21
MEDICNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-31
2006-08-17
KRAKOWSKA, 15, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2006-08-17
2011-11-14
ŚW. ANNY, 10, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie