KRS 0000240286
NIP5342302586
REGON14022416500000
Nazwa"ERSIN TEKSTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaERSIN TEKSTIL
Data rejestracji 30 sie 2005 (19 lat temu) 30 sie 2005
Data usunięcia 19 mar 2020 19 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CISOWA, 5, RYBIE, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6330 USŁUGI TURYSTYCZNEERSIN ESKIN
Wspólnik
2005-08-30
2007-08-31
51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
SALIM BOZDOGAN
Wspólnik
2005-11-18
2005-12-13
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ULAS CAN
Wspólnik
2005-11-18
2005-12-13
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HOANG NGUYEN VAN
Wspólnik
2006-04-28
2006-10-09
49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24 500 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
DOGAN CELIK
Wspólnik
2006-10-09
2007-08-31
49 /CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 /DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET/ ZŁOTYCH.
ANNA MONIKA PAJĄK
Wspólnik
2007-08-31
2008-09-25
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
THANH HUONG TRAN THI
Wspólnik
2008-09-25
2020-03-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ERSIN ESKIN
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2007-08-31
ULAS CAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-18
2005-12-13
SALIM BOZDOGAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-18
2005-12-13
HOANG NGUYEN VAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-28
2006-10-09
DOGAN CELIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-09
2007-08-31
ANNA MONIKA PAJĄK
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2008-09-25
THANH HUONG TRAN THI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-25
2020-03-19
2005-08-30
2006-02-20
AL.KRAKOWSKA, 20A, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
2006-02-20
2007-03-26
ALEJA KRAKOWSKA, 20 B, RASZYN, 05-090, RASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie