KRS 0000240143
REGON32007599300000
NazwaNECKERMANN DEVELOPMENT GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKIWDACJI
Krótka nazwaNECKERMANN DEVELOPMENT GROUP POLAND W LIKIWDACJI
Data rejestracji 30 sie 2005 (19 lat temu) 30 sie 2005
Data usunięcia 11 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO, 2, SZCZECIN, 71-100, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANELECH ANTONI MĄKOWSKI
Wspólnik
2005-08-30
2019-10-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
BRUNO HOFMANN
Wspólnik
2005-08-30
2018-09-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
RAINER JOHANNES NECKERMANN
Wspólnik
2005-08-30
2018-09-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
LECH ANTONI MĄKOWSKI
Likwidator
2018-09-24
2019-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LECH ANTONI MĄKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2018-09-24
MARKUS NECKERMANN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2018-09-24
2005-08-30
2018-09-24
NECKERMANN DEVELOPMENT GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-30
2018-09-24
BOHATERÓW WARSZAWY, 2, SZCZECIN, 70-36, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie