KRS 0000240035
NIP2040000993
REGON22010789700000
NazwaATLAS CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaATLAS CONSTRUCT
Data rejestracji 23 sie 2005 (19 lat temu) 23 sie 2005
Data usunięcia 16 mar 2021 16 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DROBNIKA, 13, POZNAŃ, 60-693, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #745 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAOLAV HAUTEKEES
Wspólnik
2005-08-23
2021-03-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
VERONIQUE SWARTENBROEK
Prokurent
2007-02-05
2021-03-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JURGEN FRANCOIS VAN GRASDORFF
PREZES
2005-08-23
2007-02-05
JOANNA KEIJZER SAWCZYN
PREZES
2007-02-05
2021-03-16
2005-08-23
2006-04-25
DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
2006-04-25
2007-02-05
POLSKA, 13, GDYNIA, 81-339, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie