KRS 0000239980
NIP1080001308
REGON14022219500000
NazwaN.V. MEIKO EUROPE S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaN.V. MEIKO EUROPE S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaN.V. MEIKO EUROPE S.A.
Data rejestracji 25 sie 2005 (19 lat temu) 25 sie 2005
Data usunięcia 04 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres BARONA, 30, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego SCHOUWKENSSTRAAT, 6, ANTWERPIA, 2030, ANTWERPIA, BELGIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6603 AGENT UBEZPIECZENIOWY #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7487 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKEITA HAGIWARA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-08-25
2007-05-30
KEITA HAGIWARA
Likwidator
2007-05-30
2008-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN ODDELEGOWANY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MASAMI HASEGAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-25
2008-12-04
KEIJI ASAI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-25
2008-12-04
JOHAN ROELENS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-25
2008-12-04
2005-08-25
2007-05-30
N.V. MEIKO EUROPE S.A. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2005-08-25
2006-02-24
JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie