KRS 0000239827
REGON14022575600000
Nazwa"AREM-SYS ŁÓDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAREM-SYS ŁÓDŹ
Data rejestracji 18 sie 2005 (19 lat temu) 18 sie 2005
Data usunięcia 25 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZGIERSKA, 42A, ŁÓDŹ, 91-059, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #4531 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3162 PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUGRZEGORZ ARTUR LANGE
Wspólnik
2005-08-18
2014-08-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 50.000 ZŁOTYCH
MARIUSZ MARCIN PORCZYK
Wspólnik
2014-08-28
2019-02-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GRZEGORZ ARTUR LANGE
PREZES ZARZĄDU
2005-08-18
2014-08-28
MARIUSZ MARCIN PORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-08-28
2019-02-25
2005-08-18
2014-08-28
GRODZISKA, 15, BŁONIE, 05-870, BŁONIE, POLSKA
2005-08-18
2014-08-28
"MERA-BŁONIE SYSTEMY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie