KRS 0000239545
NIP1251352642
REGON14021179000000
NazwaKONCERN NAFTOWY LPG TERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKONCERN NAFTOWY LPG TERMINAL
Data rejestracji 11 sie 2005 (19 lat temu) 11 sie 2005
Data usunięcia 09 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TOWAROWA, 20A, OLSZTYN, 10-900, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 240000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #4110 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #473 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWAJAN ZENON NALEWAJEK
Wspólnik
2005-08-11
2010-04-14
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
WITOLD FRANCISZEK STRZEMIECZNY
Wspólnik
2005-08-11
2006-12-08
1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ LESZEK LAMPARSKI
Wspólnik
2006-12-08
2008-08-13
1.200 (TYSIĄC DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 (STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
FABIAN DOMINIK NALEWAJEK
Wspólnik
2008-08-13
2010-04-14
1.200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100,00 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, TO JEST ŁĄCZNIE 120.000,00
DOMINIK JAKUB BIDZIŃSKI
Wspólnik
2010-04-14
2019-09-09
1.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.000 ZŁ
VLADIMIR LESKOV
Wspólnik
2010-12-16
2019-09-09
1.260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 126.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO
JAN ZENON NALEWAJEK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-11
2005-11-30
WITOLD FRANCISZEK STRZEMIECZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-11
2005-11-30
WITOLD FRANCISZEK STRZEMIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2005-11-30
2006-12-08
GRZEGORZ LESZEK LAMPARSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-12-08
2008-08-13
JAN ZENON NALEWAJEK
PREZES ZARZĄDU
2008-08-13
2010-04-14
FABIAN DOMINIK NALEWAJEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-17
2010-04-14
DOMINIK JAKUB BIDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-04-14
2010-12-16
DOMINIK JAKUB BIDZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-12-16
2013-02-12
VLADIMIR LESKOV
PREZES ZARZĄDU
2010-12-16
2019-09-09
2005-08-11
2010-04-14
"ZENWIT"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-11
2008-11-17
ŁUKASIEWICZA, 11, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
2008-11-17
2010-04-14
BUKOWIŃSKA, 59, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
2010-04-14
2011-08-29
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 24, OLSZTYN, 10-112, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie