KRS 0000239484
NIP8522476266
REGON32016317700000
Nazwa"ARTIMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARTIMEX
Data rejestracji 17 sie 2005 (19 lat temu) 17 sie 2005
Data usunięcia 18 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FIRLIKA, 20, SZCZECIN, 71-630, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOARTUR ARKADIUSZ FRĄCKOWIAK
Wspólnik
2005-08-17
2007-05-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ARKADIUSZ ROBERT MAJKOWSKI
Wspólnik
2007-05-14
2013-07-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF JABŁOŃSKI
Wspólnik
2013-07-03
2019-02-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- §19 PKT 7 - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
ARTUR ARKADIUSZ FRĄCKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-08-17
2013-07-03
KRZYSZTOF JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-03
2013-08-30
2005-08-17
2007-05-14
POLSKICH MARYNARZY, 6, SZCZECIN, 70-050, SZCZECIN, POLSKA
2007-05-14
2013-07-03
PIOTRA SKARGI, 40, SZCZECIN, 71-422, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie