KRS 0000239426
NIP9860084716
REGON81188989100000
NazwaZWIĄZEK HANDLOWCÓW "PROMENADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZWIĄZEK HANDLOWCÓW "PROMENADA"
Data rejestracji 10 sie 2005 (19 lat temu) 10 sie 2005
Data usunięcia 17 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC NEPTUNA, 7, MIĘDZYZDROJE, 72-500, MIĘDZYZDROJE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9860084716
data rejestracji 06 paź 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 gru 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #5551 STOŁÓWKI #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9232Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHSTANISŁAW LEGIERSKI
Beneficjent
IZABELA MAŁGORZATA IZDEBSKA
Beneficjent
JAKUB STANISŁAW SKOCZYLAS
reprezentant
IZABELA MAŁGORZATA IZDEBSKA
reprezentant
EWA WALKOWIAK
Beneficjent
IZABELA MAŁGORZATA IZDEBSKA
Likwidator
2018-10-31
2020-11-17
JAKUB STANISŁAW SKOCZYLAS
Likwidator
2018-10-31
2020-11-17
PIOTR KAZIMIERZ SZATKOWSKI
Likwidator
2018-10-31
2020-06-16
IZABELA MAŁGORZATA IZDEBSKA
Wspólnik
2005-08-10
2020-11-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
STANISŁAW LEGIERSKI
Wspólnik
2005-08-10
2020-11-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EWA WALKOWIAK
Wspólnik
2005-08-10
2020-11-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
STANISŁAW LEGIERSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IZABELA MAŁGORZATA IZDEBSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA WALKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA
PIOTR KAZIMIERZ SZATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-10
2018-10-31
IZABELA MAŁGORZATA IZDEBSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-10
2018-10-31
JAKUB STANISŁAW SKOCZYLAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-10
2018-10-31
2005-08-10
2018-10-31
ZWIĄZEK HANDLOWCÓW "PROMENADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie