KRS 0000239215
NIP6692402840
REGON32007486400000
NazwaESPERSEN KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESPERSEN KOSZALIN
Data rejestracji 05 sie 2005 (19 lat temu) 05 sie 2005
Data usunięcia 16 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, 15, KOSZALIN, 75-209, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 77000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6692402840
data rejestracji 09 sie 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCHPETER MYLIUS BRUUN
Beneficjent
1963-11-05
METTE RÆBILD NØRGAARD
Beneficjent
1967-09-17
SYLWESTER SZYMANIK
Prokurent
2011-08-22
2021-04-16
SAMOISTNA
KELD ASKER SORENSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2007-04-18
HENNING BEJER BECK
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2008-05-27
TEIS KNUDSEN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-05
2007-04-18
HENRIK KARUP JOERGENSEN
Członek Organu Nadzoru
2007-04-18
2008-05-27
NILS DUUS KINNERUP
Członek Organu Nadzoru
2008-05-27
2017-09-12
MORTEN VEJLGAARD
Członek Organu Nadzoru
2009-06-09
2010-05-25
BRUNO OLESEN
Członek Organu Nadzoru
2010-05-25
2017-09-12
MIKAEL THINGHUUS
Członek Organu Nadzoru
2011-04-22
2017-09-12
KLAUS BEYER NIELSEN
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2021-04-16
CARSTEN TARP
Członek Organu Nadzoru
2017-09-12
2018-12-04
ROYAL GREENLAND SEAFOOD A/S
Wspólnik
2005-08-05
2017-09-12
1.540 (JEDEN TYSIĄ PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.000.000,00 ZŁ
A. ESPERSEN A/S
Wspólnik
2017-09-12
2021-04-16
1.540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.000.000 ZŁ
PETER MYLIUS BRUUN
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
METTE RÆBILD NØRGAARD
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 500.000,00 ZŁ. W CHWILI NABYCIA PRAWA LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE W PRZYPADKACH SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 500.000,00 ZŁ. W CHWILI NABYCIA PRAWA LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA.
METTE RABILD NORGAARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-09-12
2020-09-11
JAKUP ELI THOMSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-09
2018-11-21
PETER MYLIUS BRUUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-21
2021-04-16
1963-11-05
HENRIK LETH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-05
2007-04-18
NIELS ZINCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-28
2007-04-18
KRISTIAN NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-18
2010-02-12
LARS NIELSEN
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-06-09
2017-09-12
1972-09-24
CARSTEN PEDERSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-25
2011-10-14
MEINHARD JACOBSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-22
2017-11-09
2005-08-05
2017-09-12
ROYAL GREENLAND SEAFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-05
2006-02-14
BOCZNA, 7, KOSZALIN, 45-430, KOSZALIN, POLSKA
2006-02-14
2006-02-16
BOWID, 15, KOSZALIN, 75-209, KOSZALIN, POLSKA
2006-02-16
2006-02-28
BOCZNA, 7, KOSZALIN, 75-430, KOSZALIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie