KRS 0000239191
NazwaWIDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWIDAL
Data rejestracji 05 sie 2005 (19 lat temu) 05 sie 2005
Data usunięcia 23 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZARNOMORSKA, 13, WARSZAWA, 02-758, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5186Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACHMARIAN KUJASCHEWSKI
Wspólnik
2005-08-05
2014-05-23
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARIAN KUJASCHEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-08-05
2014-05-23
2005-08-05
2012-11-26
WIDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-26
2013-12-09
WIDAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie