KRS 0000239183
NIP7732340621
REGON10006931300000
NazwaBIURO ROZWOJU I WDROŻEŃ BRIW POSIADAŁO SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBIURO ROZWOJU I WDROŻEŃ BRIW POSIADAŁO
Data rejestracji 12 sie 2005 (19 lat temu) 12 sie 2005
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 40, WYKNO, 97-225, UJAZD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMISŁAWOMIR MARIAN POSIADAŁO
Beneficjent
SŁAWOMIR MARIAN POSIADAŁO
reprezentant
SŁAWOMIR MARIAN POSIADAŁO
Wspólnik
2005-08-12
2021-04-27
KRZYSZTOF ANTONI POSIADAŁO
Wspólnik
2005-08-12
2013-09-05
MAGDALENA ANNA POSIADAŁO
Wspólnik
2005-08-12
2021-04-27
KAROLINA TERESA POSIADAŁO
Wspólnik
2005-08-12
2013-09-05
SŁAWOMIR MARIAN POSIADAŁO
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
MAGDALENA ANNA POSIADAŁO
Członek Organu Reprezentacji
2005-08-12
2021-04-27
KAROLINA TERESA POSIADAŁO
Członek Organu Reprezentacji
2005-08-12
2013-09-05
SŁAWOMIR MARIAN POSIADAŁO
Członek Organu Reprezentacji
2005-08-12
2021-04-27
KRZYSZTOF ANTONI POSIADAŁO
Członek Organu Reprezentacji
2005-08-12
2013-09-05
2005-08-12
2013-09-05
"FIRMA KAMA" M.K.S.POSIADAŁO SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie