KRS 0000239131
NIP1231065626
REGON14019634500000
Nazwa"OU SHENG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOU SHENG
Data rejestracji 04 sie 2005 (19 lat temu) 04 sie 2005
Data usunięcia 02 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 16 A, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAQINGSONG CHEN
Wspólnik
2005-08-04
2010-12-13
400 /CZTERYSTA/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ. /DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH/.
GAOQING YAN
Wspólnik
2005-08-04
2007-04-30
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ
HAIYAN WU
Wspólnik
2006-07-12
2007-06-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000ZŁ
CONGLAN SHAN
Wspólnik
2010-12-13
2024-09-02
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
QINGSONG CHEN
PREZES ZARZĄDU
2005-08-04
2010-12-13
GAOQING YAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-08-04
2007-06-13
HONGGUANG SUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-04
2007-06-13
XIAOJUN LIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-04
2007-06-13
CONGLAN SHAN
PREZES ZARZĄDU
2010-12-13
2024-09-02
2005-08-04
2006-07-12
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie