KRS 0000238823
NIP6372066530
REGON12010014800000
NazwaFUNDACJIA EURO-SAMORZĄD W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFUNDACJIA EURO-SAMORZĄD
Data rejestracji 29 lip 2005 (19 lat temu) 29 lip 2005
Data usunięcia 27 paź 2011 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres SZPITALNA, 32, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7514Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEKATARZYNA BEATA TOKARSKA
Likwidator
2011-09-09
2011-10-27
ANDRZEJ KAZIMIERZ KALLISTA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-29
2007-07-31
EDWARD SZUMERA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-29
2011-10-27
WOJCIECH JÓZEF WADAS
Członek Organu Nadzoru
2005-07-29
2011-10-27
DARIUSZ KAROL RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-31
2011-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD FUNDACJI LICZY NIE WIĘCEJ NIŻ TRZECH CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
STANISŁAW PIECHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-29
2005-12-08
ŁUCJA DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-29
2009-11-25
ŁUKASZ PIOTR PARFIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-08
2007-04-27
DANIEL MICHAŁ HICKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-04-27
2011-09-09
2005-07-29
2011-09-09
"FUNDACJA EURO - SAMORZĄD"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie