KRS 0000238776
NIP8571773018
REGON81221907500000
NazwaBIURO RACHUNKOWE PGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBIURO RACHUNKOWE PGT
Data rejestracji 28 lip 2005 (19 lat temu) 28 lip 2005
Data usunięcia 01 lip 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA BOHATERÓW WARSZAWY, 24, SZCZECIN, 70-372, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PGTZOO@OP.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEKAZIMIERZ MACIULEWICZ
Wspólnik
2005-07-28
2014-07-01
170 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 17.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ PINKAS
Wspólnik
2005-07-28
2012-05-17
170 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 17.000,00 ZŁOTYCH
MIECZYSŁAW POŹDZIK
Wspólnik
2005-07-28
2012-05-17
170 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁOTYCH, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 17.000,00 ZŁOTYCH
JOANNA JOWITA POŹDZIK SAWICKA
Wspólnik
2012-05-17
2014-07-01
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ MACIULEWICZ
Likwidator
2013-08-09
2014-07-01
JOANNA JOWITA POŹDZIK SAWICKA
Likwidator
2013-08-09
2014-07-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MIECZYSŁAW POŹDZIK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2012-05-17
KAZIMIERZ MACIULEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2012-05-17
KAZIMIERZ MACIULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2013-08-09
ANDRZEJ PINKAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2012-05-17
JOANNA JOWITA POŹDZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2013-08-09
2005-07-28
2013-08-09
BIURO RACHUNKOWE PGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-28
2013-08-09
DWORCOWA, 19, GRYFICE, 72-300, GRYFICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie