KRS 0000238720
NIP5930100201
REGON00098813500000
NazwaLOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMBOR" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA MIESZKANIOWA "SAMBOR"
Data rejestracji 28 lip 2005 (19 lat temu) 28 lip 2005
Data usunięcia 02 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GDAŃSKA, 7A, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARYSZARD WŁADYSŁAW DOBROWOLSKI
Likwidator
2012-01-30
2016-12-02
JANUSZ TADEUSZ KUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2007-06-29
ADAM WIKTOR ŚMIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2007-06-29
JERZY AMBROŻY WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2008-10-02
RAFAŁ PIOTR OSOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2008-10-02
ZBIGNIEW HENRYK MINCER
Członek Organu Nadzoru
2005-07-28
2007-06-29
GRZEGORZ JÓZEF DOBKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2016-12-02
ANNA EWA BRACH
Członek Organu Nadzoru
2007-06-29
2008-10-02
CECYLIA ANNA SŁOMKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-02
2016-12-02
JANUSZ TADEUSZ KUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-02
2016-12-02
GRAŻYNA JOLANTA RYBICKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-02
2016-12-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
RYSZARD WŁADYSŁAW DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2012-01-30
WIESŁAW SŁAWOMIR RUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-28
2012-01-30
2005-07-28
2012-01-30
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMBOR"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie