KRS 0000238652
NIP6792874840
REGON12013463800000
NazwaKRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "UCZEŃ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRAKOWSKIE EDUKACYJNE "UCZEŃ"
Data rejestracji 27 lip 2005 (19 lat temu) 27 lip 2005
Data usunięcia 29 mar 2022 29 mar 2022
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ, 4, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8520Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8531A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8532B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE #8532A TECHNIKA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9491Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCHPIOTR TADEUSZ MROWIEC
Likwidator
2021-01-19
2022-03-29
DARIUSZ JÓZEF KOPYCIŃSKI
Likwidator
2021-01-19
2022-03-29
RENATA MATUSZCZAK
Likwidator
2021-01-19
2022-03-29
AGNIESZKA EWA CICHOŃ
Likwidator
2021-01-19
2022-03-29
JOHN ADOLPHUS HELD
Likwidator
2021-01-19
2022-03-29
MICHAŁ MAREK SŁAWIK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2007-11-30
JOHN HELD
Członek Organu Nadzoru
2008-06-30
2011-04-20
DARIUSZ JÓZEF KOPYCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2014-09-18
WŁADYSŁAW KOŚCIUK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2014-09-18
JOANNA MAŁGORZATA BEDNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-20
2017-07-31
SEBASTIAN BOLISĘGA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-18
2017-07-31
KRZYSZTOF KĘDZIOR
Członek Organu Nadzoru
2014-09-18
2017-07-31
AGNIESZKA KRYSTYNA GREEN
Członek Organu Nadzoru
2017-07-31
2018-10-30
AGNIESZKA IRENA SZCZĘSNA
Członek Organu Nadzoru
2017-07-31
2018-10-30
MARCIN KUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-30
2022-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES LUB WICEPREZES
BOŻENA MARIA JAROSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-20
2007-11-30
KRYSTYNA MARIA GONCERZ
SEKRETARZ
2007-06-20
2007-11-30
MICHAŁ MAREK SLAWIK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-30
2008-06-30
ANDRZEJ PARA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2014-06-30
2017-07-31
JOHN ADOLPHUS HELD
PREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2017-07-31
JOHN ADOLPHUS HELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-31
2021-01-19
AGNIESZKA KRYSTYNA GREEN
SEKRETARZ
2011-04-20
2012-11-28
ARTUR MIECZYSŁAW MOSKAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-20
2012-11-28
RENATA MATUSZCZAK
PREZES ZARZĄDU KSEU
2017-07-31
2021-01-19
AGNIESZKA IRENA SZCZĘSNA
SKARBIK ZARZĄDU
2014-06-30
2017-07-31
2005-07-27
2021-01-19
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE UCZEŃ
2005-07-27
2008-06-30
H. KUŁAKOWSKIEGO, 11, KRAKÓW, 30-427, KRAKÓW, POLSKA
2008-06-30
2011-10-05
STACHIEWICZA, 33, KRAKÓW, 31-328, KRAKÓW, POLSKA
2011-10-05
2012-11-28
BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO, 16, KRAKÓW, 31-319, KRAKÓW, POLSKA
2012-11-28
2017-07-31
SENIORÓW LOTNICTWA, 5, KRAKÓW, 31-455, KRAKÓW, POLSKA
ROZWIŃMY SKRZYDŁA - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III .
30 000,00 zł
25 500,00 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie