KRS 0000238577
NIP9452042415
REGON12008087100000
NazwaEL-WW AUDYT I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEL-WW AUDYT I DORADZTWO
Data rejestracji 28 lip 2005 (19 lat temu) 28 lip 2005
Data usunięcia 23 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GROCHOWSKA, 337, WARSZAWA, 04-823, WARSZAWA 94, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWALDEMAR STEFAN MIERNICZEK
Likwidator
2008-01-16
2019-07-23
ELŻBIETA HALINA KOBRYŃ
Wspólnik
2005-07-28
2005-10-13
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12.500 ZŁ
LECH BRONISŁAW CHRASTEK
Wspólnik
2005-07-28
2005-10-13
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12.500 ZŁ
WALDEMAR STEFAN MIERNICZEK
Wspólnik
2005-07-28
2019-07-23
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ KUSIAK
Wspólnik
2005-07-28
2005-11-18
25 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 12.500 ZŁ
ALINA ANNA CHRASTEK
Wspólnik
2007-04-20
2008-06-27
1/2 UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500 PLN
LUIZA ANNA CHRASTEK
Wspólnik
2007-04-20
2008-06-27
1/2 UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
ELŻBIETA HALINA KOBRYŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2005-10-13
LECH BRONISŁAW CHRASTEK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2005-10-13
WALDEMAR STEFAN MIERNICZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2007-01-23
WALDEMAR STEFAN MIERNICZEK
PREZES
2007-01-23
2008-01-16
WŁODZIMIERZ KUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-28
2005-11-18
2005-07-28
2008-01-16
EL-WW AUDYT I DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-28
2007-01-23
LUBLAŃSKA, 34, KRAKÓW, 31-476, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie