KRS 0000238445
NIP5222780277
REGON14019881900000
NazwaTCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTCI
Data rejestracji 22 lip 2005 (19 lat temu) 22 lip 2005
Data usunięcia 17 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KANIOWSKA, 20, WARSZAWA, 01-529, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNESŁAWOMIR FRANCISZEK KOPROWSKI
Wspólnik
2005-07-22
2006-09-08
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁOTYCH
ARTUR PIOTR NADOLSKI
Wspólnik
2005-07-22
2010-09-17
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ
IWONA KUBIŃSKA
Wspólnik
2005-07-22
2015-02-17
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁOTYCH
ALINA KRYSTYNA REK
Prokurent
2010-02-12
2014-03-07
SAMOISTNA
IWONA KUBIŃSKA
Likwidator
2014-03-07
2015-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
SŁAWOMIR FRANCISZEK KOPROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-22
2006-09-08
ARTUR PIOTR NADOLSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-22
2011-12-06
IWONA KUBIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-22
2014-03-07
2005-07-22
2014-03-07
TCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-22
2014-11-07
KSIĘŻYCOWA, 3, WARSZAWA, 01-934, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie