KRS 0000238401
NIP9452038738
REGON12007850300000
NazwaDIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIVINO
Data rejestracji 22 lip 2005 (19 lat temu) 22 lip 2005
Data usunięcia 29 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELOPOLE, 18A, KRAKÓW, 31-072, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1593Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1594Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5225Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)JERZY ZDZISŁAW RÓŻAŃSKI
Beneficjent
JACEK PIOTR KOLARSKI
Beneficjent
PIOTR DIONIZY HOSZOWSKI
reprezentant
JACEK PIOTR KOLARSKI
reprezentant
JACEK PIOTR KOLARSKI
Wspólnik
2005-07-22
2023-12-29
168 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY CZYLI ŁĄCZNIE ZA 16.800,00 ZŁ
PIOTR DIONIZY HOSZOWSKI
Wspólnik
2005-07-22
2023-12-29
168 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY CZYLI ŁĄCZNIE ZA 16.800,00 ZŁ
JERZY ZDZISŁAW RÓŻAŃSKI
Wspólnik
2005-07-22
2023-12-29
168 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY CZYLI ŁĄCZNIE ZA 16.800,00 ZŁ
MAŁGORZATA ELŻBIETA KAMIŃSKA
Wspólnik
2005-07-22
2009-03-12
126 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.600 ZŁ
LUIGI VISENTIN
Wspólnik
2005-07-22
2009-03-12
126 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.600 ZŁ
JERZY RÓŻAŃSKI
Likwidator
2022-12-21
2023-12-29
JERZY ZDZISŁAW RÓŻAŃSKI
Beneficjent
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
JACEK PIOTR KOLARSKI
Beneficjent
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JACEK PIOTR KOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-07-22
2022-12-21
PIOTR DIONIZY HOSZOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-07-22
2022-12-21
2005-07-22
2005-10-24
C.H.I.A.N.T.I - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-24
2022-12-21
DIVINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-22
2007-02-07
RADZIKOWSKIEGO, 51 A, KRAKÓW, 31-305, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie