KRS 0000238342
NIP9552137032
REGON32006518000000
Nazwa"EURO POWER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO POWER
Data rejestracji 25 lip 2005 (19 lat temu) 25 lip 2005
Data usunięcia 06 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ, 24, SZCZECIN, 70-486, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHAYHAN SAHIN
Wspólnik
2005-07-25
2009-08-13
495 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500,00 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
HENRYK JÓZEF ŁUŻNY
Wspólnik
2009-08-13
2010-04-06
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JERZY KRZYSZTOF RYNKIEWICZ
Wspólnik
2010-04-06
2019-08-06
500 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
TURKER SAHIN
Prokurent
2005-10-11
2008-11-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU (REPRZENTACJA ŁĄCZNA).
AYHAN SAHIN
PREZES ZARZĄDU
2005-07-25
2009-08-13
HENRYK JÓZEF ŁUŻNY
PREZES ZARZĄDU
2009-08-13
2010-04-06
JERZY KRZYSZTOF RYNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-04-06
2019-08-06
2005-07-25
2008-11-21
KOLUMBA, 13, SZCZECIN, 70-035, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie