KRS 0000237985
NIP9661789294
REGON20001774400000
Nazwa"ARTCEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARTCEM
Data rejestracji 19 lip 2005 (19 lat temu) 19 lip 2005
Data usunięcia 07 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIENIAWSKIEGO, 5, ŁÓDŹ, 93-564, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7800000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TR@ARTCEM.PL
Dane podatkowe
NIP 9661789294
data rejestracji 01 sty 2008
status Czynny
52193014642360035393720003
BPSSA Oddział w Łodzi
ul. Żwirki 2 90-450 Łódź POLSKA
71193014642360035393720049
BPSSA Oddział w Łodzi
ul. Żwirki 2 90-450 Łódź POLSKA
09193014642360035393720001
BPSSA Oddział w Łodzi
ul. Żwirki 2 90-450 Łódź POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #235 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU #233 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7990 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIKLAUDIA RORBACH
Beneficjent
ANDRZEJ ARTUR TĘPIŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ ARTUR TĘPIŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
EWA RORBACH
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
KLAUDIA RORBACH
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
EWA RORBACH
Beneficjent
KLAUDIA RORBACH
Wspólnik
2013-05-23
2014-02-07
3 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 900 000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ ARTUR TĘPIŃSKI
Wspólnik
2005-07-19
2014-02-07
6.300 (SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.150.000 (TRZY MILIONY STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DAMIAN RORBACH
Wspólnik
2005-07-19
2007-04-27
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
EWA RORBACH
Wspólnik
2007-04-27
2013-05-23
3800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 900 000,00 ZŁOTYCH
DAMIAN RORBACH
Wspólnik
2009-07-09
2011-01-28
4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400.000 (DWA MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DAMIAN RORBACH
Wspólnik
2011-04-07
2011-11-17
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000 000,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA MARTA RORBACH
Wspólnik
2011-11-17
2014-02-07
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ
EWA TĘPIŃSKA
Wspólnik
2008-12-12
2009-07-09
1.500 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750.000 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ANDRZEJ ARTUR TĘPIŃSKI
Prokurent
2005-07-19
2014-02-07
SAMOISTNA
DAMIAN RORBACH
Prokurent
2005-07-19
2007-08-23
SAMOISTNA
EWA RORBACH
Prokurent
2007-08-23
2012-02-16
SAMOISTNA
ANNA MISZTAL
Prokurent
2007-08-23
2009-07-09
SAMOISTNA
SŁAWOMIR BISKUP
Prokurent
2008-03-14
2008-12-12
PROKURA SAMOISTNA
KLAUDIA RORBACH
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ANDRZEJ ARTUR TĘPIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
EWA RORBACH
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
ANNA MISZTAL
PREZES ZARZĄDU
2006-09-26
2007-08-23
VADIM BOROVICH
PREZES ZARZĄDU
2007-08-23
2007-10-30
ALEH HRABIONKIN
PREZES ZARZĄDU
2005-07-19
2006-09-26
SŁAWOMIR BISKUP
PREZES ZARZĄDU
2007-10-30
2008-03-14
WOJCIECH JAN STARZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2008-06-27
WADIM BOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-06-27
2012-02-16
EWA RORBACH
PREZES ZARZĄDU
2012-02-16
2014-02-07
2005-07-19
2009-07-09
ELEWATORSKA, 13, BIAŁYSTOK, 15-620, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie