KRS 0000237981
NIP9721114543
REGON30007691000000
NazwaBBK LIGHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBBK LIGHTING
Data rejestracji 14 lip 2005 (19 lat temu) 14 lip 2005
Data usunięcia 06 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 34, SŁOPANOWO, 64-520, OBRZYCKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#1 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #297 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMBOGNA MARIA SOBASZKIEWICZ
Wspólnik
2005-07-14
2006-03-01
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ.
STANISŁAW KACZMAREK
Wspólnik
2005-07-14
2009-08-12
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000,00 ZŁ.
SŁAWOMIR BUKOWSKI
Wspólnik
2006-03-01
2014-11-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JAROSŁAW BUKOWSKI
Wspólnik
2006-03-01
2014-11-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
STANISŁAW KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-14
2008-06-09
JAROSŁAW BUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-22
2014-11-06
SŁAWOMIR WACŁAW BUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-06-09
2014-11-06
2005-07-14
2006-03-01
SOBASZKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-14
2008-06-09
JEMIOŁOWA, 4, POZNAŃ, 61-680, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie