KRS 0000237431
NIP6332151583
REGON24009670600000
NazwaFAJEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFAJEN
Data rejestracji 04 lip 2005 (19 lat temu) 04 lip 2005
Data usunięcia 06 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TURYSTYCZNA, 36, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6332151583
data rejestracji 23 lip 2014
status Czynny
43847000012001002834160002
BS8470 Centrala
ul. 1 Maja 10 44-330 Jastrzębie-Zdrój POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4638 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAFELIKS PAWEŁ GRZYWOCZ
Beneficjent
FELIKS PAWEŁ GRZYWOCZ
zgłaszający - wspólnik spółki
AGNIESZKA JANINA GRZYWOCZ
Beneficjent
AGNIESZKA JANINA GRZYWOCZ
zgłaszający - wspólnik spółki
AGNIESZKA JANINA GRZYWOCZ
Wspólnik
2005-07-04
2023-12-06
60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 30.000,00 ZŁ
FELIKS GRZYWOCZ
Wspólnik
2005-07-04
2023-12-06
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 20.000,00 ZŁ
FELIKS GRZYWOCZ
Prokurent
2014-09-09
2023-12-06
PROKURA SAMOISTNA
FELIKS PAWEŁ GRZYWOCZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
AGNIESZKA JANINA GRZYWOCZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT SAMOISTNY MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓLKĘ JEDNOOSOBOWO. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FELIKS GRZYWOCZ
CZŁONEK ZARZĄDU.
2005-07-04
2012-09-24
AGNIESZKA JANINA GRZYWOCZ
PREZES ZARZĄDU
2012-09-24
2023-12-06
MATEUSZ ŁUKASZ GAJOS
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-09
2021-08-24
2005-07-04
2014-09-09
LIPOWA, 39, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-335, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie