KRS 0000237417
NIP6412348460
REGON24011222700000
NazwaBUSSE BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUSSE BUD
Data rejestracji 01 lip 2005 (19 lat temu) 01 lip 2005
Data usunięcia 21 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAGÓRSKA, 3, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANEIZABELA MAŁGORZATA WIT
Likwidator
2010-05-18
2014-05-21
MIRKO STOCKMANN
Prokurent
2005-07-01
2010-05-18
PROKURA SAMOISTNA
BUSSE-BAU-GMBH
Wspólnik
2005-07-01
2014-05-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00;-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
MARIAN FRANCISZEK DERA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-01
2010-05-18
2005-07-01
2010-05-18
BUSSE BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-01
2009-07-09
KOŚCIELNA, 41, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
2009-07-09
2010-05-18
ZABRZAŃSKA, 24, RUDA ŚLĄSKA, 41-700, RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie