KRS 0000237100
REGON32004881000000
NazwaSOLTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOLTEC
Data rejestracji 30 cze 2005 (19 lat temu) 30 cze 2005
Data usunięcia 07 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HEYKI, 2, SZCZECIN, 70-631, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJMICHAEL DUMRATH
Wspólnik
2005-06-30
2020-01-07
175 (STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.750 (OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
ELŻBIETA ANTONINA KILNAR DUMRATH
Wspólnik
2005-06-30
2020-01-07
175 (STO SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.750 (OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
EIKE LAUTERFELD
Wspólnik
2005-06-30
2020-01-07
350 (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MUHITTIN USTA
Wspólnik
2005-06-30
2020-01-07
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
NORMAN GRUNWALD
Wspólnik
2005-06-30
2020-01-07
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
ELŻBIETA ANTONINA KILNAR DUMRATH
PREZES ZARZĄDU
2005-06-30
2020-01-07
MICHAEL DUMRATH
ZASTĘPCA PREZESA
2005-06-30
2020-01-07
2005-06-30
2014-07-21
BOGUMIŁY, 4, SZCZECIN, 70-395, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie