KRS 0000237000
NIP5242543385
REGON14013431500000
NazwaDD&M TRANSPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDD&M TRANSPORT SERVICES
Data rejestracji 27 cze 2005 (19 lat temu) 27 cze 2005
Data usunięcia 19 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZECZNAROWSKIEGO, 2, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #1811Z DRUKOWANIE GAZET #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWHANDELSONDERNEMING WACHTUM B.V.
Wspólnik
2005-06-27
2007-03-07
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ
FLEX-IN HOLDING B.V.
Wspólnik
2007-03-07
2014-10-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
HANDELSONDERNEMING WACHTUM B.V.
Wspólnik
2014-10-28
2021-02-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
AGNIESZKA KATARZYNA SIEDLARSKA
Prokurent
2006-01-24
2007-12-14
SAMODZIELNA
JOANNA IWONA MACIEJEWICZ
Prokurent
2007-12-14
2012-06-28
SAMODZIELNA
MARCIN SZMAGAJ
Prokurent
2013-10-04
2014-02-14
SAMOISTNA
FILIP MACIEJ ZIĘTKOWSKI
Prokurent
2014-02-14
2016-03-07
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE
EIT BLANKEN
PREZES ZARZĄDU
2005-06-27
2021-02-19
ERIC CHRISTIAAN RENOOIJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-24
2008-09-17
2005-06-27
2014-02-14
FLEX-IN INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-27
2006-01-24
BLOKOWA, 19, WARSZAWA, 03-641, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-24
2007-12-14
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 111, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
2007-12-14
2012-06-28
CHOPINA, 5B, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
2012-06-28
2013-10-04
DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
2013-10-04
2014-02-14
SŁONECZNA, 12, KONIN, 62-504, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie