KRS 0000236754
NIP8272146644
REGON10004720500000
Nazwa"AGROFROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROFROST
Data rejestracji 27 cze 2005 (19 lat temu) 27 cze 2005
Data usunięcia 24 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA PAWŁA II, 12, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8272146644
data rejestracji 28 cze 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0230Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA #1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMRYSZARD JAN NEMOUDRY
Beneficjent
JIRI VITEK
Beneficjent
1966-08-11
RYSZARD JAN NEMOUDRY
reprezentant
JIRI VITEK
reprezentant
1966-08-11
RYSZARD JAN NEMOUDRY
Wspólnik
2005-06-27
2024-01-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
JIRI VITEK
Wspólnik
2005-06-27
2024-01-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
1966-08-11
RYSZARD JAN NEMOUDRY
Likwidator
2023-01-11
2024-01-24
JIRI VITEK
Likwidator
2023-01-11
2024-01-24
1966-08-11
RYSZARD JAN NEMOUDRY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JIRI VITEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RYSZARD JAN NEMOUDRY
PREZES ZARZĄDU
2005-06-27
2023-01-11
JIRI VITEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-27
2023-01-11
1966-08-11
2005-06-27
2023-01-11
"AGROFROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-27
2006-05-25
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 121 B, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
2006-05-25
2014-05-30
RYNEK, 10, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
2014-05-30
2017-10-26
JANA PAWŁA II, 12, SIERADZ, 98-200, SIERADZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie