KRS 0000236740
NIP1231060095
REGON14017374600000
NazwaKWPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKWPS
Data rejestracji 27 cze 2005 (19 lat temu) 27 cze 2005
Data usunięcia 29 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA II, 41, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1231060095
data rejestracji 16 lip 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAARKADIUSZ KRZYSZTOF BONDER
Wspólnik
2005-06-27
2007-11-26
10.100 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.050.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-11-26
2009-04-02
10.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.050.000,00 ZŁ
14020479000000
Wspólnik
2009-04-02
2013-03-04
10.100 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
14166893500000
KORE INTERNATIONAL INC.
Wspólnik
2013-03-04
2019-05-29
10100 UDZIAŁÓW PO 5000 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5050000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
ARKADIUSZ KRZYSZTOF BONDER
PREZES ZARZĄDU
2005-06-27
2019-05-29
2005-06-27
2011-08-16
JANA PAWŁA II, 41, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
2011-08-16
2012-05-30
PLAC WOLNICA, 13, KRAKÓW, 31-060, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie