KRS 0000236613
NIP1090000635
REGON14113089700000
NazwaTOP-BUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOP-BUT
Data rejestracji 28 cze 2005 (19 lat temu) 28 cze 2005
Data usunięcia 09 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.KRAKOWSKA, 129, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5143Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #1810Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6330 USŁUGI TURYSTYCZNEHUNG LE QUOC
Wspólnik
2005-06-28
2009-11-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
HIEN TRAN THI THU
Wspólnik
2005-06-28
2007-10-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
DUNG TRAN MANH
Wspólnik
2007-10-16
2009-11-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ.
HUNG TRAN DUY
Wspólnik
2005-06-28
2007-10-16
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁ
TAN VU LE
Wspólnik
2009-11-20
2012-06-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁ
1988-08-25
QUANG VI VU
Wspólnik
2012-06-04
2020-12-09
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
HAU LE VAN
Prokurent
2008-04-14
2012-06-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HIEN TRAN THI THU
PREZES ZARZĄDU
2005-06-28
2007-10-16
HUNG LE QUOC
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-28
2007-10-16
HUNG LE QUOC
PREZES ZARZĄDU
2007-10-16
2011-05-06
QUANG VI VU
PREZES ZARZĄDU
2011-05-06
2020-12-09
2005-06-28
2007-12-21
NADRZECZNA, 16, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2011-10-04
2011-11-30
NADRZECZNA, 3 B, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie