KRS 0000236510
NIP5261015865
REGON01084002800000
Nazwa"LEWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEWA
Data rejestracji 01 lip 2005 (19 lat temu) 01 lip 2005
Data usunięcia 03 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PALISADOWA, 20/22, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2814Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHLEWA PUMPEN GESELLSCHAFT M.B.H.
Wspólnik
2005-07-01
2016-02-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
FRANZ PFEIL
Prokurent
2007-09-04
2012-12-19
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
JOHANN STEINBÖCK
Prokurent
2011-04-22
2015-05-13
PROKURA ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
OTTO ERICH BELOHLAVEK
Likwidator
2015-05-13
2016-01-05
ANTONIO POLO
Likwidator
2016-01-05
2016-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiO ILE ZARZĄD SKŁADA SIĘ TYLKO Z JEDNEJ OSOBY, TO JEST ONA UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KURT BICHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-01
2011-04-22
ALFRED NIMMERFROH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-01
2005-11-03
REINHARD DECHOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-11-03
2007-09-04
BERND MICHAEL JOSEF STÜTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-04
2014-12-17
OTTO ERICH BELOHLAVEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-04-22
2015-05-13
2005-07-01
2007-09-04
"LEWA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-04
2015-05-13
"LEWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-07-01
2012-02-21
ANDERSA, 13, WARSZAWA, 00-159, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie