KRS 0000236424
NIP6292337091
REGON24036692700000
NazwaSTANEK SERWIS FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTANEK SERWIS FINANSOWY
Data rejestracji 17 cze 2005 (19 lat temu) 17 cze 2005
Data usunięcia 25 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 - GO MAJA, 14, DĄBROWA GÓRNICZA, 41 - 300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMAWspólnik
2005-06-17
2006-04-25
1000 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
35077820500000
WALDEMAR STANEK
Wspólnik
2006-04-25
2019-10-25
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
KRZYSZTOF MALARA
PREZES ZARZĄDU
2005-06-17
2006-04-25
WALDEMAR STANEK
PREZES ZARZĄDU
2006-04-25
2019-10-25
2005-06-17
2006-04-25
IKA - UTRZYMANIE RUCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-17
2006-04-25
MOGILSKA, 80, KRAKÓW, 31-546, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie