KRS 0000236047
NIP5961647478
REGON08000964500000
NazwaSTRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTRATOS
Data rejestracji 24 cze 2005 (19 lat temu) 24 cze 2005
Data usunięcia 10 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONIAWSKA, 8, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNAJERZY JOACHIM SIEJA
Wspólnik
2005-06-24
2013-12-13
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16500 ZŁ.
MAGDALENA AGNIESZKA LISIAK
Wspólnik
2005-06-24
2013-12-13
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16500 ZŁ.
Wspólnik
2005-06-24
2013-12-13
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17000 ZŁ.
21124540000000
JACEK KRZYSZTOF CYBULSKI
Wspólnik
2013-12-13
2015-11-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SEBASTIAN SŁAWOMIR KOSTULSKI
Wspólnik
2015-11-18
2019-04-10
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
WOJCIECH JERZY KEMPIŃSKI
Likwidator
2011-12-29
2013-12-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH JERZY KEMPIŃSKI
PREZES
2005-06-24
2011-12-29
JACEK KRZYSZTOF CYBULSKI
PREZES
2013-12-13
2015-11-18
SEBASTIAN SŁAWOMIR KOSTULSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-18
2019-04-10
2005-06-24
2011-12-29
STRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-29
2013-12-13
STRATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2005-06-24
2013-12-13
POZNAŃSKA, 20, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie