KRS 0000235567
NIP8522451065
REGON32004332600000
NazwaAVEPPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAVEPPI
Data rejestracji 15 cze 2005 (19 lat temu) 15 cze 2005
Data usunięcia 19 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA WIĘCKOWSKIEGO, 3, SZCZECIN, 70-411, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIUEDYTA GRZEGOREK PIETZNER
Wspólnik
2005-06-15
2015-01-05
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WOJCIECH JAN KORZEMIACKI
Wspólnik
2015-01-05
2024-09-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
KRYSTIAN ADAM WYLEGALLA
Wspólnik
2015-01-05
2024-09-19
275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ
EDYTA GRZEGOREK PIETZNER
Prokurent
2005-06-15
2007-10-01
PROKURA SAMOISTNA
ZOFIA GRZEGOREK
Prokurent
2007-10-01
2015-01-05
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
WOLFGANG PIETZNER
PREZES ZARZĄDU
2005-06-15
2007-10-01
EDYTA GRZEGOREK PIETZNER
PREZES ZARZĄDU
2007-10-01
2015-01-05
WOJCIECH JAN KORZEMIACKI
WICEPREZES
2015-01-05
2024-09-19
KRYSTIAN ADAM WYLEGALLA
PREZES
2015-01-05
2024-09-19
2005-06-15
2015-01-05
PARIM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-06-15
2015-01-05
WITKIEWICZA, 49 U, SZCZECIN, 71-124, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie