KRS 0000235192
NIP1010000835
REGON02007964100000
NazwaETUDES ET REALISATION DE SECURITE ET D'ELECTRONIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SPÓŁKA AKCYJNA PROSTA) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaETUDES ET REALISATION DE SECURITE ET D'ELECTRONIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SPÓŁKA AKCYJNA PROSTA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaETUDES ET REALISATION DE SECURITE ET D'ELECTRONIQUE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - SPÓŁKA AKCYJNA PROSTA
Data rejestracji 31 maj 2005 (19 lat temu) 31 maj 2005
Data usunięcia 19 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres SWOJCZYCKA, 21-41, WROCŁAW, 51-501, WROCŁAW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego RUE DU PAVE DU ROY, 27, MAISON ROUGE EN BRIE, 77370, MAISON ROUGE EN BRIE, FRANCJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2943 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3110A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3210Z PRODUKCJA INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA GĘSTWA
Prokurent
2005-11-10
2020-02-19
PROKURA ODDZIAŁOWA
NORBERT DEPRESLES
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-05-31
2020-02-19
ORGAN REPREZENTACJIPREZES SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES KIERUJE SPÓŁKĄ I JĄ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ. Z TEGO TYTUŁU, POSIADA WSZELKIE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH, W IMIENIU SPÓŁKI, W GRANICACH PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I UPRAWNIEŃ, KTÓRE WYRAŹNIE OKREŚLAJĄ PRZEPISY PRAWA ORAZ STATUTU SPÓŁKI, W POSTACI UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. DYREKTOR GENERALNY, Z WYJATKIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z SAMEGO AKTU MIANOWANIA LUB Z PÓŹNIEJSZYCH DECYZJI, POSIADA TAKIE SAME UPRAWNIENIA W ZAKRESIE KIEROWANIA I REPREZENTACJI CO PREZES.
ROBERT LEON ANTOINE CHERVALIER
PREZES ZARZĄDU
2005-05-31
2020-02-19
CHRISTIAN CHERRALIER
DYREKTOR GENERALNY
2005-05-31
2020-02-19
2005-05-31
2005-11-10
ETUDES ET REALISATION DE SECURITE ELECTRONIQUE ERSE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SPÓŁKA AKCYJNA PROSTA) ODDZIAŁ W POLSCE
2005-05-31
2005-12-06
ETUDES ET REALISATION DE SECURITE ELECTRONIQUE ERSE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - SPÓŁKA AKCYJNA PROSTA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie