KRS 0000234912
NIP6961727321
REGON41151845700000
NazwaHUTA SZKŁA "GLOSS" GLONEK-BUSZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaHUTA SZKŁA "GLOSS" GLONEK-BUSZ
Data rejestracji 27 maj 2005 (19 lat temu) 27 maj 2005
Data usunięcia 10 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KROBSKA SZOSA, 9, PONIEC, 64-125, PONIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6961727321
data rejestracji 14 mar 2003
status Czynny
13868200040030490620000010
BS8682 Centrala
ul. Kościuszki 12 64-125 gostyński POLSKA
61114018500000294031001002
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
88114018500000294031001001
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
55114018500000294031001013
mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra
pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2319Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANNA MONIKA GLONEK-BUSZ
Beneficjent
ŁUKASZ BUSZ
Beneficjent
ŁUKASZ BUSZ
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW SŁAWOMIR GLONEK
Wspólnik
2005-05-27
2007-06-18
ANNA MONIKA GLONEK BUSZ
Wspólnik
2005-05-27
2020-06-10
MARIUSZ TOMASZ BUSZ
Wspólnik
2007-03-26
2018-02-14
ŁUKASZ BUSZ
Wspólnik
2018-02-14
2020-06-10
MARIUSZ TOMASZ BUSZ
Prokurent
2005-05-27
2007-03-26
SAMOISTNA
MARIUSZ TOMASZ BUSZ
Prokurent
2018-02-14
2020-06-10
PROKURA SAMOISTNA
ANNA MONIKA GLONEK-BUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ BUSZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY - SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2019-12-18
2020-06-10
38393888000000
ANNA MONIKA GLONEK BUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-27
2020-06-10
MARIUSZ TOMASZ BUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-26
2018-02-14
ŁUKASZ BUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-14
2020-06-10
JAROSŁAW SŁAWOMIR GLONEK
Członek Organu Reprezentacji
2005-05-27
2007-06-18
2005-05-27
2007-06-18
HUTY SZKŁA "GLOSS" GLONEK, GLONEK-BUSZ SPÓŁKA JAWNA
2007-06-18
2007-07-03
HUTY SZKŁA "GLOSS" GLONEK-BUSZ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie