KRS 0000234374
NIP7772832939
REGON30003515300000
NazwaHOLTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOLTON
Data rejestracji 17 maj 2005 (19 lat temu) 17 maj 2005
Data usunięcia 20 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJJUSTYNA ANNA JEŻYK
Prokurent
2010-04-01
2011-10-27
SAMOISTNA
JUSTYNA ANNA JEŻYK
Wspólnik
2005-05-17
2011-10-27
850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁOTYCH
EWA MARIA BARANOWSKA
Wspólnik
2005-05-17
2011-10-27
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ KAZIMIERZ LACHOWSKI
Wspólnik
2011-10-27
2013-10-30
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MIROSŁAW DARIUSZ WĄCHAŁA
Wspólnik
2013-10-30
2023-06-20
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ KAZIMIERZ LACHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-27
2013-10-30
MIROSŁAW DARIUSZ WĄCHAŁA
PREZES ZARZĄDU
2013-10-30
2017-06-09
MAREK JACEK SZEWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-05-17
2006-10-13
PRZEMYSŁAW ZEGAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-13
2011-10-27
2005-05-17
2011-10-27
WINCENTEGO WITOSA, 47, DYMACZEWO NOWE, 62-050, MOSINA, POLSKA
2011-10-27
2014-11-12
WŁOŚCIAŃSKA, 19E, WROCŁAW, 51-514, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie