KRS 0000234325
NIP6172109186
REGON30007327700000
NazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ŻERKOPOL
Krótka nazwaZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ŻERKOPOL
Data rejestracji 13 maj 2005 (19 lat temu) 13 maj 2005
Data usunięcia 19 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres RYNEK, 18, ŻERKÓW, 63-210, ŻERKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6172109186
data rejestracji 01 sie 2005
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 maj 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMACIEJ TOMASZ PAŃCZAK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2021-05-19
LESZEK JAN WAŁKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2009-06-03
HENRYK MAREK ŚRODA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2011-03-17
KAZIMIERZ STEFAN KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2009-06-03
JANUSZ STAŚKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-06-03
2011-03-17
STANISŁAW JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-03
2011-03-17
TOMASZ PIOTR PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2021-05-19
DANUTA IDZIASZEK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2021-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PEŁEN SKŁAD ZARZĄDU. DO WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
JAN FRANKOWIAK
WICEPREZES
2011-03-17
2021-05-19
ZYGMUNT MARIAN ŻUKROWSKI
PREZES
2005-05-13
2008-08-06
ZDZISŁAW MARIAN NOWAK
WICEPREZES
2005-05-13
2008-08-06
ZDZISŁAW MARIAN NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-06
2009-09-15
ZDZISŁAW MARIAN NOWAK
WICEPREZES
2009-09-15
2011-03-17
ZDZISŁAW MARIAN NOWAK
PREZES
2011-03-17
2021-05-19
JERZY BERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-13
2008-08-06
WOJCIECH GOLIŃSKI
PREZES
2008-08-06
2009-09-15
PIOTR KASPRZAK
SKARBNIK
2008-08-06
2010-11-25
WALDEMAR MARECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-15
2011-03-17
2005-05-13
2008-06-06
44, ŻÓŁKÓW, 63-210, ŻERKÓW, POLSKA
2008-06-06
2011-08-16
PARKOWA, 1, ŻERKÓW, 63-210, ŻERKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie