KRS 0000234317
NIP8520605736
REGON00662009200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FELIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FELIX
Data rejestracji 17 maj 2005 (19 lat temu) 17 maj 2005
Data usunięcia 05 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIEMIRADZKIEGO, 11, SZCZECIN, 71-331, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54900,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAFELIKS ZACHAREWICZ
Wspólnik
2005-05-17
2009-03-05
183 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.450 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT)
KRYSTYNA ZACHAREWICZ
Wspólnik
2005-05-17
2009-03-05
107 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.050,00 ZŁ (SZESNASCIE TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
Wspólnik
2009-03-05
2009-06-19
256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.400,00 ZŁ
27828247700000
MARCIN STRYJEWSKI
Wspólnik
2009-03-05
2009-06-19
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
Wspólnik
2009-06-19
2022-07-05
256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.400,00 ZŁ
24020473900000
KAMIL WALA
Wspólnik
2009-06-19
2022-07-05
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
KRYSTYNA ZACHAREWICZ
PREZES
2005-05-17
2009-03-05
FELIKS ZACHAREWICZ
V-CE PREZES
2005-05-17
2009-03-05
MARCIN STRYJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-05
2009-06-19
KAMIL WALA
PREZES ZARZĄDU
2009-06-19
2019-02-04
2005-05-17
2022-07-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-17
2022-07-05
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FELIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-05-17
2022-07-05
SIEMIRADZKIEGO, 11, SZCZECIN, 71-331, SZCZECIN, POLSKA
2005-05-17
2022-07-05
26 - PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
2005-05-17
2022-07-05
45 - BUDOWNICTWO
2005-05-17
2022-07-05
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI3
2005-05-17
2022-07-05
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH , MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2005-05-17
2022-07-05
602 - TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY
2005-05-17
2022-07-05
6024 - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2005-05-17
2022-07-05
631 - PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2005-05-17
2022-07-05
632 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA
2005-05-17
2022-07-05
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
2005-05-17
2022-07-05
7420 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie