KRS 0000234276
NIP9482385002
REGON14014152200000
Nazwa"HYDRAULIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHYDRAULIK
Data rejestracji 12 maj 2005 (19 lat temu) 12 maj 2005
Data usunięcia 08 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POMORSKA, 141-142, SZCZECIN, 70-812, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPETRO KOGUT
Wspólnik
2009-06-18
2020-05-08
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
MARIANNA WALASIK
Wspólnik
2005-05-12
2007-05-30
2700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000 ZŁ
RAFAŁ MACIEJ WALASIK
Wspólnik
2005-05-12
2007-05-30
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
JACEK KUCZYŃSKI
Wspólnik
2007-05-30
2008-09-02
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ
RYSZARD WACHCIŃSKI
Wspólnik
2007-05-30
2008-09-02
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁ
DARIUSZ ADAM NURZYŃSKI
Wspólnik
2008-09-02
2009-06-18
3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH
RAFAŁ MACIEJ WALASIK
Prokurent
2005-05-12
2008-09-02
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MARIANNA WALASIK
PREZES
2005-05-12
2007-05-30
JACEK KUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-30
2008-09-02
DARIUSZ ADAM NURZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-02
2009-06-18
PETRO KOGUT
PREZES ZARZĄDU
2009-06-18
2020-05-08
2005-05-12
2007-05-30
DIAMENTOWA, 36, RADOM, 26-604, RADOM, POLSKA
2007-05-30
2008-09-02
21B, ELIZÓWKA, 21-003, CIECIERZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie